39
236
TALLEYRAND, Charles-Maurice (1754-1838)
Homme politique français.
L.a.s.
«
Tall.
» Paris, 2 mars, ½ page
in-8. À M. Bertin de VAUX, pair de France :: «
… si cela ne peut
pas vous faire mal, mon cher ami, je vous engage à aller pour une
demi-heure samedi 3 à midi à l’Institut. Mille amitiés…
».
300 / 400 €
237
HAUTEFORT, Armand marquis d’ (1823-1903)
Ensemble de diplômes, de nominations et d’états de service,
datés de 1844 à 1881, concernant l’ensemble de sa carrière,
depuis l’Ecole spéciale de Cavalerie de St. Cyr, jusqu’à sa
nomination au grade de Général de Brigade, en 1881. Le Général
de Hautefort fut promu Commandeur de l’Ordre National de la
Légion d’honneur, en 1889.
250 / 400 €
238
BERRY, Ferdinand de BOURBON, duc de (1778-1820)
Prince français, second fils du comte d’Artois (Charles X) et de
Marie-Thérèse de Savoie. Extrait du registre des dépenses de sa
cassette, pour les années 1785 à 1787, certaines concernant
le Château de Marly. États certifiés exacts et signés par M. de
Provenchère.
400 / 500 €
239
BONAPARTE (Napoléon)
Pièce signée «
Buonaparte
» comme général en chef de l’Armée
de l’intérieur, datée 18 brumaire an 4 (9 novembre 1795),
contresignée. Une des dernières signatures non francisées :
«
Bon pour délivrer 24 des rations de viande pour le dix-neuf
et vingt Brumaire …
». Pièce encadrée figurant au bas d’une
gravure le représentant en uniforme de général.
1000 / 1200 €
240
PRADT Dominique Dufour, baron de (1859-1837)
Évêque de Poitiers en 1805, puis archevêque de Malines en
1809, il fut aumônier de Napoléon 1er, ambassadeur de France
à Varsovie en 1812, grand chancelier de la Légion d’Honneur en
1814.
L.s.
«
J. A. arch. de Malines
» Malines 16 ventôse an XII,
1 page in-8. Au citoyen Portalis. Pour lui fournir les noms des
membres de son chapitre.
L.a.s.
«
Dom. arch. de Malines
» Paris
12 mars 1810, 1 page in-8. À un Monseigneur : «
J’ai reçu le
décret par lequel de S.M. a bien voulu pourvoir au sort de MM.
les Vicaires généraux…
». -
L.a.s.
«
Dom. an. arch. de Malines
»
Paris 26 mars 1816. Pour lui apprendre qu’il compte se fixer
dans une province lointaine. - Joint, 3 L.a.s. datées de 1830
à 1834, pour des remerciements et régler certaines questions
personnelles.
300 / 400 €
241
BUGEAUD Thomas (1784-1849)
Maréchal de France, le vainqueur d’Isly.
L.a.s.
«
Bugeaud
»
Excideuil 30 octobre 1830, 1 page in-4. À l’Évêque de Périgueux,
pour lui recommander le fils d’un sellier d’Excideuil qu’il aurait
voulu placer dans un séminaire : «
… je ne puis le lui refuser
parce qu’il est un très honnête homme et qu’il est chargé de
nombreux enfants…
». -
L.a.s.
«
Bugeaud
» S.l. (1931), une
page in-8. À un général pour lui recommander un capitaine qui
souhaitait rentrer dans la gendarmerie.
250 / 400 €
242
ROBERT de BEAUCHAMP Michel, comte de (1859-1957)
Grand organisateur de pèlerinages, Consul honoraire de
Belgique, Président de l’Hospitalité de N.D. de Lourdes. Dossier
constitué de correspondances reçues, de papiers personnels,
publications et de photographies dont de la princesse Isabelle
d’Orléans-Bragance, Comtesse de Paris. Nombreuses
signatures d’archevêques et d’évêques et de responsables de
mouvements religieux. Une photographie du Pape Benoît XV
datée du Vatican 2 juillet 1916 est dédicacée par le pape au
comte Étienne de Beauchamp.
500 / 700 €
243
Familles princières, militaires et politiques
Ensemble constitué d’environ 40 lettres, billets ou cartes, datées
de la deuxième moitié du XIXe et du début du XXe siècle, portant
les signatures de membres de diverses familles princières, de
la famille Bonaparte, de personnalités politiques, de sénateurs,
députés et responsables ministériels et de militaires.
500 / 700 €
239