74
265.
FORÊTS
. 6 affiches et 4 imprimés, 1790-1792 ; formats divers, qqs vignettes ou bandeaux décoratifs.
100/150
Proclamation du Roi, Lois, Décret de la Convention nationale, relatifs au produit de la vente des bois communaux, à la
taxation du prix des bois à brûler, à l’estimation des fruitiers plantés sur les rues ou chemins publics, à l’évaluation des bois,
forêts et tourbières, aux délits commis dans les forêts, etc.
266.
Joseph FOUCHÉ
(1759-1820) ministre de la Police. L.S. « Le duc d’Otrante », Paris 10 janvier 1810, au Baron
Méchin, Préfet de l’Aisne ; demi-page in-fol., adresse (lég. mouill.).
100/150
Il remercie le baron de ses vœux pour « le renouvellement de l’année. Je suis sensible aux sentiments que vous voulez bien
m’exprimer » ; il l’assure de son sincère attachement...
On joint 1 L.S. par Antoine de Lavalette, directeur général des Postes, 17 juin 1815.
267.
FRANC-MAÇONNERIE
. Manuscrit,
Élue des femmes maçones
, [fin XVIII
e
siècle] ; cahier grand in-8 de
26 pages (un bord un peu rongé).
300/350
Rituels de la réception d’une maçonne : conditions pour y assister ; description détaillée des trois chambres nécessaires au
passage de l’aspirante (meubles, éclairage, message écrit) ; costumes du vénérable, de la sœur inspectrice de la loge, du premier
surveillant, des gardes du palais ; paroles échangées ; serment de secret de l’aspirante ; avertissement du vénérable ; signes, mots
et attouchements ; discours de l’orateur ; histoire du grade ; « conversations allégoriques du grade »…
268.
FRANÇOIS I
er
(1494-1547). P.S., Boué 8 décembre 1531 ; contresignée par Guillaume Bochetel ; vélin oblong
in-fol.
500/600
Ordre à son trésorier Jehan La Guette de payer comptant à ses « chers et bienamez André de Honville et Jehan Mingault
archers de nostre garde » la somme de 25 écus d’or soleil dont il leur fait don en considération de leurs services...
269.
Martin Charles GAUDIN, duc de Gaète
(1756-1841) ministre des Finances de Napoléon. P.S. comme ministre
des Finances, Palais des Tuileries 24 décembre 1812 ; 1 page in-fol., en-tête
Extrait des Minutes de la Secrétairerie
d’Etat
.
40/50
Nomination de « certificateurs chargés exclusivement de délivrer les certificats de vie aux Rentiers viagers et pensionnaires
de l’Etat » : Lemoce à Villeneuve-sur-Yonne.